Renseignements sur Susanne Gori-Jüttner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanne Gori-Jüttner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5210004, Registre du commerce Thurgovie, (440)
RG Holding AG, bisher in Amriswil, CH-440.3.018.807-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2006, S. 17, Publ. 3200034).
Statutenänderung:
14.08.2009.
Sitz neu:
Dozwil.
Domizil neu:
Bachäckerstrasse 9, 8580 Dozwil.
Zweck neu:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die für die Ausübung einer Holdingfunktion notwendig sind. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gori, Remo, von Arbon, in Dozwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amriswil];
Gori-Jüttner, Susanne, von Arbon, in Dozwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amriswil].
Numéro de publication: 3200034, Registre du commerce Thurgovie, (440)
RG Holding AG, in Amriswil, CH-440.3.018.807-9, Fuchsbühlstrasse 6, 8580 Amriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2005.
Zweck:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die für die Ausübung einer Holdingfunktion notwendig sind, insbesondere Durchführen von Finanzgeschäften. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gori, Remo, von Arbon, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gori-Jüttner, Susanne, von Arbon, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Martin, von Hemberg, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid & Partner Revisions AG, in Speicher, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2349372, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sunlive SFF GmbH, in Amriswil, CH-440.4.013.869-1, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Sonnenstudios, Fitness, Freizeit, Gesundheit und Sport aller Art sowie Handel mit Waren aller Art. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2000, S. 6140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gori-Jüttner, Susanne, von Arbon, in Amriswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lochmeier, Bruno, von Ausserferrera, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.