Renseignements sur Maria Del Carmen Götsch-Pardo Garcia
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Maria Del Carmen Götsch-Pardo Garcia
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3529251, Registre du commerce Zurich, (20)
3mobility GmbH, in Küsnacht ZH, CHE-109.537.465, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götsch-Pardo Garcia, Maria del Carmen, von Bürglen TG, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Götsch, Markus, von Bürglen TG und Weinfelden, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Michael Rolf, von Amden, in Bellikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3110251, Registre du commerce Zurich, (20)
3mobility Ltd liab. Co, in Erlenbach ZH, CHE-109.537.465, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, Publ. 6094506).
Statutenänderung:
22.09.2016, 07.10.2016.
Firma neu:
3mobility GmbH.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 24, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Lösungen für Netzwerkintegratoren in Verbindung mit kabelgebundenem wie auch kabellosem Netzwerkzubehör. Import, OEMisierung (Anpassung von Software und Hardware an die Bedürfnisse des Kunden), Einkauf und Vertrieb von Geräten dienen dem allgemeinen Zweck. Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vertrieb von Lösungen für die Navigation, Kommunikation und Ortung von Fahrzeugen, sowie den Handel von branchenüblichen Gütern. Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, den Bau und die Wartung von Freizeit- und Expeditionsmobilen auf Basis Personen- und Lastkraftwagen, sowie den Handel von branchenüblichen Gütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Froidevaux, Dominique Francis, von Muriaux, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götsch-Pardo Garcia, Maria del Carmen, von Bürglen TG, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Götsch, Markus, von Bürglen TG und Weinfelden, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Erlenbach ZH und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].