Renseignements sur Fernand Gerspach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fernand Gerspach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5414578, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Verein Alterszentrum Alban-Breite, in Basel, CH-270.6.000.231-1, Verein (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2006, S. 5, Publ. 3487868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, Anna genannt Annina, von Leuk, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerspach, Fernand, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brückner, Ursula, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürzeler, Gisela, von Uerkheim, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetzel, Klaus, von Oberwil BL, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5118256, Registre du commerce Zoug, (170)
PLUVIOSE GmbH, in Zug, CH-170.4.008.222-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 28, Publ. 4555934).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerspach, Fernand, von Basel, in Basel, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4647286, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Parking ONE AG, in Basel, CH-270.3.013.724-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2006, S. 5, Publ. 3354944).
Firma neu:
Parking ONE AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.08.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerspach, Fernand, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhardt, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Marié, Wolfgang, von Therwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].