Renseignements sur Urs Gerber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Gerber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Gerber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2046153, Registre du commerce Berne, (36)
Ernst Gerber AG, in Roggwil BE, CHE-107.193.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1873091).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Urs, von Aarwangen, in Roggwil BE, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Peter, von Aarwangen, in Wynau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6548380, Registre du commerce Argovie, (400)
Ernst Gerber Reisen AG, in Rothrist, CH-400.9.029.085-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 1, Publ. 4093940).
mit Hauptsitz in:
Roggwil BE.
Firma neu:
Ernst Gerber AG.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-107.193.923[CH-053.3.008.124-3].
Firma Hauptsitz neu:
Ernst Gerber AG [bisher: Firma Hauptsitz: Ernst Gerber Reisen AG (CH-053.3.008.124-3)].Registrierung Hauptsitz neu: [Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 31.10.1988].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Urs, von Aarwangen, in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Peter, von Aarwangen, in Wynau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4093940, Registre du commerce Argovie, (400)
Ernst Gerber Reisen AG, in Rothrist, CH-400.9.029.085-0, Bahnhofstrasse 11, 4852 Rothrist, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Ernst Gerber Reisen AG (CH-053.3.008.124-3).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Roggwil BE.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
31.10.1988 [letzte Publikation am Hauptsitz: SHAB 124 vom 29.06.2007].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Reise- und Transportunternehmens, insbesondere Flug- und Carreisen, sowie Betrieb von Kommunalfahrzeugen.
Eingetragene Personen:
Gerber, Urs, von Aarwangen, in Roggwil BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Peter, von Aarwangen, in Wynau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.