Renseignements sur Dr. Andreas Geistlich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Andreas Geistlich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005965372, Registre du commerce Zurich, (20)
Patronale Stiftung der Ed. Geistlich Söhne AG, in Schlieren, CHE-109.721.276, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918407).
Name neu:
Patronale Stiftung der Ed. Geistlich Söhne AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 22.11.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geistlich, Dr. Martin, von Schlieren, in Weiningen (ZH), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geistlich, Dr. Andreas, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lenz, Dr. Martin Alexander, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005835317, Registre du commerce Argovie, (400)
DELTA Zofingen AG, in Zofingen, CHE-102.309.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geistlich, Dr. Andreas, von Schlieren, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Markus, von Eschenbach (SG), in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005461753, Registre du commerce Argovie, (400)
Putzlappen.ch AG, in Zofingen, CHE-101.523.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geistlich, Dr. Andreas, von Schlieren, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Marc, von Malters, in Hildisrieden, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiliçer, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].