Renseignements sur Urs Geissmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Geissmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005956026, Registre du commerce Obwald, (140)
Habsburgblick AG, in Alpnach, CHE-102.187.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853078).
Firma neu:
Habsburgblick AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Urs, von Mettauertal, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004853078, Registre du commerce Obwald, (140)
Habsburgblick AG, in Alpnach, CHE-102.187.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S.14, Publ. 5016346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enzler, Karl, von Altstätten, in Hausen AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Enzler-Suter, Margrit, von Altstätten, in Hausen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Urs, von Mettauertal, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hottwil, in Oberbözberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geissmann-Enzler, Irene, von Mettauertal, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hottwil, in Oberbözberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1626375, Registre du commerce Zurich, (20)
Welti-Furrer AG, in Zürich, CHE-107.449.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Urs, von Mettauertal, in Oberbözberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stofer, Rolf, von Schwarzenberg, in Turgi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.