Renseignements sur Denise Marlise Josephine Geissmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Denise Marlise Josephine Geissmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005923729, Registre du commerce Argovie, (400)
Ruwiro AG, in Villmergen, CHE-102.607.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005667179).
Statutenänderung:
21.12.2023.
Sitz neu:
Hausen (AG).
Domizil neu:
Hauptstrasse 2, 5212 Hausen AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Vermieten und Verwalten von Immobilien sowie alle weiteren Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, den Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, nicht benötigte Schuldbriefe auf Grundstücken der Gesellschaft gegen Entgelt als Sicherheit zur Verfügung stellen und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Daniel Robert Maurice, von Hägglingen, in Dottikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissmann, Denise, von Hägglingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäger-Geissmann, Monique, von Hägglingen und Wohlen AG und Villmergen, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ulrich Peter, von Bözberg, in Villnachern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Heidi, von Bözberg und Basel, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Stefano Andreas, von Bözberg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6044256, Registre du commerce Argovie, (400)
Ruwiro AG, in Villmergen, CH-400.3.000.006-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2004, S. 2, Publ. 2251062).
Statutenänderung:
17.11.2010.
Zweck neu:
Erwerb, Nutzung und Veräusserung von Liegenschaften sowie Projektierung, Planung und Erstellung von Überbauungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Liegenschaften errichten, erwerben, verwalten und verkaufen sowie Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.11.2010 werden 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.02.2011 festgestellt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Eigentümer oder Nutzniesser von Aktien erfolgen schriftlich per Post oder elektronisch an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Realit Revisions AG, in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Denise, von Hägglingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich].
Numéro de publication: 4433060, Registre du commerce Zurich, (20)
Geissmann Coaching, in Zürich, CH-020.1.044.813-9, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2004, S. 15, Publ. 2162190).
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
J.-C. Heer-Strasse 23, 8406 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Denise Marlise Josephine, von Hägglingen, in Winterthur, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].