Renseignements sur Robert P. Gehring
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert P. Gehring
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005842952, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gehring Elektro AG Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-102.479.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, S.0, Publ. 2201573).
Statutenänderung:
14.09.2023.
Firma neu:
Sage Liegenschaften AG Frauenfeld.
Domizil neu:
Erchingerstrasse 2, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gohl, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Beringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehring, Robert, von Aadorf, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sax, Simon Tobias, von Waltenschwil, in Matzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005484336, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gerberei Kappeler AG, in Frauenfeld, CHE-100.189.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2007, S.14, Publ. 4088000).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehring, Robert P., von Aadorf, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kuhn, Hans (genannt Gianni), von Homburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005152817, Registre du commerce Thurgovie, (440)
OST Invest AG, in Frauenfeld, CHE-484.161.616, c/o STAUB Immobilien Treuhand AG, Zürcherstrasse 120, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren und die Durchführung von Finanzgeschäften aller Art sowie den Kauf und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann Grundstücke überbauen. Ebenso kann sie Liegenschaften entwickeln, verwalten und vermitteln. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte durchführen, und sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ferner kann sie Patente und Lizenzen erwerben und vergeben.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 08.04.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Staub, Carlo, von Gossau (SG), in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehring, Robert P., von Aadorf, in Frauenfeld, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppikofer, Olivier, von Bussnang, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit Oppikofer, Stephan;
Oppikofer, Stephan, von Bussnang, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit Oppikofer, Olivier.