Renseignements sur Viktor Josef Gasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Viktor Josef Gasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004932573, Registre du commerce Zurich, (20)
Gasser & Partner Architekten AG, in Bülach, CHE-109.415.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, S.0, Publ. 1528397).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Zweck neu:
Betrieb eines Architekturbüros, die Abwicklung von GU (Generalunternehmer) Aufträgen und die Maklertätigkeit mit Liegenschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich des An- und Verkaufs von Grundeigentum.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Viktor Josef, von Schwyz, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Stephan, von Märstetten, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hakimi Fard, Akbar, von Zürich, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hochfelden];
Hakimi Fard, Farahin Leo Hassan, von Zürich, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6131230, Registre du commerce Zurich, (20)
Gasser & Partner Architekten + GU AG, in Bülach, CH-020.3.035.020-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 22, Publ. 5588018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Viktor, von Schwyz, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bachenbülach].
Numéro de publication: 6131232, Registre du commerce Zurich, (20)
Gasser & Partner Architekten AG, in Bülach, CH-020.3.025.261-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 21, Publ. 4607664).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Viktor Josef, von Schwyz, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bachenbülach].