Renseignements sur Dr. Franz Gasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Franz Gasser
Dernières notifications FOSC pour Dr. Franz Gasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004633253, Registre du commerce Zurich, (20)
Gasser & Partner GmbH, in Zürich, CHE-108.389.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S.28, Publ. 5024774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehli, Dr. Daniel, von Mönchaltorf, in Bonstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Dr. Franz, von Laupersdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00].
Numéro de publication: 5024774, Registre du commerce Zurich, (20)
Gasser & Partner GmbH, in Zürich, CH-020.4.002.279-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2001, S. 6334).
Domizil neu:
Merkurstrasse 45, 8032 Zürich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Dr. Franz, von Laupersdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 [bisher:in St. Gallen];
Stehli, Dr. Daniel, von Mönchaltorf, in Bonstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher:in Meggen].
Registre du commerce Zurich, (20)
Ino Food GmbH, bisher in St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.213 vom 2.11.1995, S.6024).
Statutenänderung:
26.8.1996.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bolleystrasse 29, 8006 Zürich.
Stammkapital:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ursprüngliche Statuten:
28.09.1995.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehli, Dr. Daniel, von Mönchaltorf, in Meggen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.3000 (wie bisher);
Gasser, Dr. Franz, von Laupersdorf, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.17000 (bisher: Franz, von Laupersdorf, in St. Gallen).