Renseignements sur Luis Fernando Garcia
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luis Fernando Garcia
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006077344, Registre du commerce Argovie, (400)
GARCIA HUBER AG, in Baden, CHE-364.064.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Luis Fernando, von Böttstein, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roger, von Baden und Elsau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005857072, Registre du commerce Argovie, (400)
nuclean AG, in Baden, CHE-197.279.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747633).
Statutenänderung:
29.09.2023.
Sitz neu:
Gebenstorf.
Domizil neu:
Limmatstrasse 55, 5412 Vogelsang AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Luis Fernando, von Böttstein, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Killer, Christian, von Gebenstorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Winkler, Claudia Maria, von Mettauertal, in Mettauertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005747633, Registre du commerce Argovie, (400)
nuclean AG, in Baden, CHE-197.279.415, c/o GARCIA HUBER AG, Haselstrasse 33, 5400 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Reinigungsdienstleistungen in den Bereichen Facility Services (insbesondere Dekontreinigung, Spezialreinigung und Unterhaltsreinigung) sowie in der Personalvermittlung und Personalverleih, des Weiteren Handel mit zugehörigen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Garcia, Luis Fernando, von Böttstein, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.