Renseignements sur Barbara Ganz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Barbara Ganz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Barbara Ganz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1040109, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Betha und Teff Sarasin, in Basel, CH-270.7.002.914-2, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7162124).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Dr. Barbara, von Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meister, Barbara].
Numéro de publication: 2530844, Registre du commerce Zurich, (20)
Fürsorgestiftung des Wagerenhofes Uster, in Uster, CH-020.7.905.041-5, Fürsorge zugunsten der Arbeitnehmer des Heims Wagerenhof Zürcherisches Heim für geistig Behinderte, Uster, Stiftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2002, S. 19, Publ. 757336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister-Ganz, Barbara, von Zürich, in Schwerzenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Max, von Männedorf, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Thomas, von Uster, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Jürg, von Uster und Appenzell, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Fehr, David, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voigt, Luzius, von St. Gallen, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Fürsorgestiftung des Wagerenhofes Uster, in Uster , Stiftung (SHAB Nr.6 vom 10.1.1994 S.167).
Urkundenänderung:
4.7.1994.
Zweck neu:
Fürsorge zugunsten der Arbeitnehmer des Heims Wagerenhof Zürcherisches Heim für geistig Behinderte, Uster, in Uster, sowie deren Hinterbliebene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität sowie Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Angehörigen und Hinterlassenen in Notlagen wie insbesondere bei Unfall, Krankheit und Invalidität oder Arbeitslosigkeit.
Organisation der Stiftung neu:
Organisation: Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Peter, von Zürich, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister-Ganz, Barbara, von Zürich, in Schwerzenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Max, von Männedorf, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.