Renseignements sur Dirk Gantert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dirk Gantert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005573499, Registre du commerce Zurich, (20)
Rietliau GmbH, in Kilchberg (ZH), CHE-102.873.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, S.0, Publ. 3229601).
Firma neu:
Rietliau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantert, Dirk, von Homburg, in Schleitheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3186421, Registre du commerce Zurich, (20)
Rietliau GmbH, in Kilchberg ZH, CHE-102.873.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611057).
Domizil neu:
c/o Elisabeth Ochsner, Schoorenstrasse 71, 8802 Kilchberg ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantert, Dirk, von Homburg, in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: in Kilchberg ZH].
Numéro de publication: 1611057, Registre du commerce Zurich, (20)
Rietliau GmbH, in Kilchberg ZH, CHE-102.873.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 27, Publ. 5297436).
Domizil neu:
c/o Dirk Gantert, Tiergartenstrasse 15, 8802 Kilchberg ZH. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 239, 8802 Kilchberg ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantert, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantert, Dirk, von Homburg, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].