Renseignements sur Sven Gallmann
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sven Gallmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005636267, Registre du commerce Thurgovie, (440)
fensterinform gmbh, in Kemmental, CHE-111.990.727, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661578). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 13.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Addetto Treuhand AG (CHE-109.365.862), in Kreuzlingen, Revisionsstelle;
Gallmann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wöcke Eichmüller, Bruno, von Davos, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1078423, Registre du commerce Argovie, (400)
ERNE AG Holzbau, in Laufenburg, CHE-101.987.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6892540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallmann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kleinemeier, Christian, von Rheinfelden, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moretti, Daniela, von Tecknau, in Rickenbach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Böhmisch, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Genter, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Rickenbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, René, von Hirzel, in Etzgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Obermeyer, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuwey, Daniel, von Reinach BL, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bottmingen];
Dörffel, Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wehr (DE)];
Moll, Daniel, von Luzern und Dulliken, in Rumisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel-Benken].
Zweigniederlassung neu:
Diepoldsau (CHE-130.941.238), (HR AG).
Numéro de publication: 4508390, Registre du commerce Argovie, (400)
ERNE AG Holzbau, in Laufenburg, CH-400.3.920.202-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 2, Publ. 4067150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnetzler, Urs, von Kaisten, in Kaisten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Patrick, von Gipf-Oberfrick, in Wölflinswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Göhrwil (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwihl (DE)];
Liechti, Michael, von Uerkheim und Aarau, in Aarau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Spinnler, Peter, von Seltisberg, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuwey, Daniel, von Reinach BL, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Reinach BL, in Oberwil BL];
Buff, Hans, von Wolfhalden, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dörffel, Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Eschbach, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gallmann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hägi, Stefan, von Gelfingen, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kleinemeier, Christian, von Rheinfelden, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neuhaus, Silvia, von Plaffeien, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Witt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.