Renseignements sur Patrick Galli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Patrick Galli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Patrick Galli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004987902, Registre du commerce Berne, (36)
Schär + Trojahn AG, in Köniz, CHE-178.843.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671028).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galli, Patrick, von Eggiwil, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palombo, Antonello, von Ostermundigen, in Ostermundigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004858791, Registre du commerce Berne, (36)
Grötz AG, in Utzenstorf, CHE-105.793.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847439). Gemäss Erklärung vom 07.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieder, Katharina genannt Kathrin, von Herzogenbuchsee, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galli, Patrick, von Eggiwil, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004847439, Registre du commerce Berne, (36)
Bürki AG Utzenstorf, in Utzenstorf, CHE-105.793.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3903865).
Statutenänderung:
30.08.2019.
Firma neu:
Grötz AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten aller Art sowie den Handel mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. Sie kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder gleichartigem Zweck beteiligen, sich mit ihnen zusammenschliessen oder solche erwerben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder elektronische Medien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grötz, Ernst Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Loffenau (D) (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Galli, Patrick, von Eggiwil, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].