Renseignements sur Peter Gaffuri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Gaffuri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005614905, Registre du commerce Berne, (36)
Peter Gaffuri AG, in Muri bei Bern, CHE-105.829.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456175).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SG Holding AG Muri bei Bern, in Muri bei Bern (CHE-170.460.643), gemäss Fusionsvertrag vom 21.11.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Aktiven von CHF 1'590'849.45 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'268'166.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da der Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält. Gemäss Erklärung vom 21.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grevag AG (CHE-112.530.452), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaffuri, Peter, von Mühleberg, in Rüfenacht BE (Worb), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004654500, Registre du commerce Berne, (36)
Peter Gaffuri AG, in Bern, CHE-105.829.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492134).
Statutenänderung:
06.06.2019.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Thunstrasse 235, 3074 Muri b. Bern.
Zweck neu:
Der Gesellschaftszweck ist die Führung eines graphischen Betriebes und alle damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 17.12.1996 und Bilanz per 30.9.1996: Aktiven von CHF 1'437'883.15 und Passiven von CHF 415'702.10 der erloschenen Einzelfirma "Peter Gaffuri Repro-Atelier Zytglogge", in Bern, zum Übernahmepreis von CHF 1'022'181.05, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 922'181.05 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaffuri, Peter, von Mühleberg, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gaffuri, Silvio, von Mühleberg, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Zweigniederlassung neu:
Bern (CHE-384.844.790).
Numéro de publication: 7095586, Registre du commerce Berne, (36)
SG Holding AG Bern, in Bern, CH-036.3.056.505-6, c/o Peter Gaffuri AG, Kornhausplatz 7, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmungen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 voll liberierte Namenaktien zum Nennwert von CHF 1'000.00 der 'Peter Gaffuri AG' (CH-035.3.005.425-1), in Bern zum Preis von höchstens CHF 1'500'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gaffuri, Peter, von Mühleberg, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gaffuri, Silvio, von Mühleberg, in Neuenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.