Renseignements sur Claudia Gabler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Claudia Gabler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Claudia Gabler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005912521, Registre du commerce Zoug, (170)
BMQ Partners AG, in Baar, CHE-113.718.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabler, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowden Good, Dr. Catherine Bamber, von Mels, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004942743, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Berichtigung des im SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, S. 1'004'918'966, publizierten TR-Eintrags Nr. 979 vom 19.06.2020 BMQ Partners AG, in Buchberg, CHE-113.718.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939637).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabler, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: deutsche Staatsangehörige].
Numéro de publication: HR02-1004918966, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
bmq technologies AG, in Buchberg, CHE-113.718.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, Publ. 2469795).
Statutenänderung:
12.05.2020.
Firma neu:
BMQ Partners AG.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowden Good, Catherine Bamber, von Mels, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabler, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Graf, Sandro, von Escholzmatt-Marbach, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kussmaul, Michael, von Hausen (AG), in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.