Renseignements sur Eric Funk
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eric Funk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Verband Sauberkeit und Hygiene SVSH, in Zürich, Vertretung und Wahrung der übergeordneten, allgemeinen Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden, Parlament, Öffentlichkeit (Medien), Verein (SHAB Nr. 97 vom 18.05.2000, S. 3358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Dr. Eric, von Baden, in Würenlos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enzler, Karl, von Zürich, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Verband Sauberkeit und Hygiene SVSH, bisher in M u t t e n z, Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden und Öffentlichkeit, Verein (SHAB Nr. 220 vom 12.11.1996, S. 6949).
Gründungsstatuten:
20.12.1995.
Statutenänderung:
11.02.1999.
Sitz neu:
Z ü r i c h.
Domizil neu:
c/o OBT Treuhand AG, Weinbergstrasse 136, 8006 Zürich.
Zweck:
Vertretung und Wahrung der übergeordneten, allgemeinen Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden, Parlament, Öffentlichkeit (Medien), Wirtschaftsgruppen und Gewerkschaften. Abdeckung jener gemeinsamen Bedürfnisse der Mitglieder, die diese als einzelne Unternehmen nicht oder nur weniger effizient befriedigen können. Der Verband trägt dazu bei, das Vorstellungsbild (Image) der Branche zu bilden, zu heben und zu fördern. Bei gleicher Interessenlage unterstützt er die Tätigkeiten der bestehenden Verbände der Branche und pflegt mit diesen einen regen Informationsaustausch.
Mittel:
Jährliche Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 3-5 Mitgliedern, Geschäftsstelle und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altherr, Peter, von Basel und Wald AR, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassner, Reinhold, von Zürich, in Gattikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Dr. Eric, von Baden, in Würenlos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Enzler, Karl, von Zürich, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher], Kessi Willy, von Aegerten, in Rickenbach SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Cambay, Yves, französischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied. mit Kollektivunterschrift zu zweien.