Renseignements sur Daniel Fürst
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Fürst
Dernières notifications FOSC pour Daniel Fürst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1921833, Registre du commerce Zurich, (20)
Tetonka GmbH, bisher in Obersaxen, CHE-113.311.562, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 12, Publ. 5158498).
Gründungsstatuten:
24.11.2006.
Statutenänderung:
16.12.2014.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Bungertenstrasse 54, 8307 Effretikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst-Wyss, Verena, von Bassersdorf, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Fabian, von Bassersdorf, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Fürst, Daniel, von Bassersdorf, in Aguilas (ES), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5158498, Registre du commerce Grisons, (350)
Tetonka GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.006.831-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2008, S. 18).
Statutenänderung:
3.07.2009.
Sitz neu:
Obersaxen.
Domizil:
Misanenga 186, 7133 Obersaxen Affeier.
Zweck:
Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst-Wyss, Verena, von Bassersdorf, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000 [wie bisher];
Fürst, Fabian, von Bassersdorf, in Bisikon (Illnau-Effretikon), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Fürst, Daniel, von Bassersdorf, in Aguilas (ES), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000].
Numéro de publication: 3683016, Registre du commerce Zoug, (170)
Tetonka GmbH, Sitz Zug, CH-170.4.006.831-1.
Domizil:
c/o Coordinator Holding AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 24.11.2006.
Zweck:
Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Fürst-Wyss, Verena, Heimat Bassersdorf, in Effretikon, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 1'000;
Fürst, Daniel, Heimat Bassersdorf, in Aguilas (ES), Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000.