Renseignements sur René Koch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom René Koch
Participations
Dernières notifications FOSC pour René Koch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005250911, Registre du commerce Berne, (36)
OLZ AG, in Bern, CHE-102.306.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789167).
Statutenänderung:
07.05.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loderer, Claudio, von Basel und Mendrisio, in Bolligen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Lorenz, von Rüschegg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bregy, Philipp, von Steg-Hohtenn, in Murten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Michael, von Diepoldsau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Zgraggen, Pius, von Altdorf (UR), in Courgevaux, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, René, von Kaiseraugst, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Füchter, René];
Reusser, Stefan, von Oberdiessbach, in Golaten (Kallnach), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern];
Scheidegger, Roger, von Trub, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4671434, Registre du commerce Argovie, (400)
ABC Aktiv Beratungs-Center GmbH, in Wettingen, CH-400.4.027.639-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2007, S. 1, Publ. 3718168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füchter, René, von Kaiseraugst, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Erich, von Escholzmatt, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 4631600, Registre du commerce Argovie, (400)
Planfinanz GmbH, in Wettingen, CH-400.4.026.794-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2007, S. 2, Publ. 3937308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füchter, René, von Kaiseraugst, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.