Renseignements sur Alexis Robert Fries
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexis Robert Fries
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004846298, Registre du commerce Zurich, (20)
ALEFCO GmbH, in Fällanden, CHE-112.694.668, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2011, S.0, Publ. 6098394).
Firma neu:
ALEFCO GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Alexis Fries, Waldstrasse 18, 8118 Pfaffhausen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Alexis Robert, von Zürich, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2835741, Registre du commerce Zurich, (20)
Pöyry Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.100.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Esther, von Lungern, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Alexis Robert, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McAlister, Anja Raisa Kaarina, finnische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Silvennoinen, Anja Raisa Kaarina, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winter, Marcel, von Kaisten, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1689865, Registre du commerce Zurich, (20)
Pöyry Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.100.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Martin E., von Niedermuhlern, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Alexis Robert, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].