Renseignements sur Dietmar Wolfgang Friedel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dietmar Wolfgang Friedel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004973110, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
B-spective GmbH, in Münchenstein, CHE-346.056.900, Heiligholzstrasse 8, 4142 Münchenstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.08.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, das Coaching, die Moderation und die Mediation in den Bereichen Organisationsberatung und -entwicklung, Team-, Führungskräfte- und Persönlichkeitsentwicklung, Gestaltung in die Zukunft von Organisationen und Einzelpersonen, Prozessbegleitung bei Veränderungen, Entscheidungen und Konflikten. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Durchführung von Trainings und Workshops in der gleichen Thematik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für Gruppengesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bürgelin, Barbara Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Friedel, Dietmar Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004539283, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Heiligholz Immobilien AG, in Münchenstein, CHE-106.005.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3078125). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 07.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühner, Eduard genannt Edi, von Basel, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abderhalden, Jürg, von Ebnat-Kappel, in Lausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühner, Hubert, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedel, Dietmar Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bringold, Ernst, von St. Stephan, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedel, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenau (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3749959, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Goepfert & Friedel AG Gipsergeschäft, in Basel, CHE-183.722.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563853).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedel, Dietmar Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bringold, Ernst, von St. Stephan, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.