Renseignements sur Michael Frey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Frey
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michael Frey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3432085, Registre du commerce Zurich, (20)
Heuberger Frey Architekten GmbH, in Zürich, CHE-114.144.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069996).
Statutenänderung:
16.03.2017.
Firma neu:
Heuberger Architekten GmbH.
Domizil neu:
Scherrstrasse 6, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Michael, von Davos, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Patrick Rudolf, von Degersheim, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2127159, Registre du commerce Zurich, (20)
Atelier WW Architekten SIA AG, in Zürich, CHE-101.931.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533253).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder Labhart, Konrad Roger, von Mühleberg, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auch, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Michael, von Davos, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7069996, Registre du commerce Zurich, (20)
Heuberger Architekten GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.419-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 01.04.2008, S. 20, Publ. 4408702).
Statutenänderung:
01.02.2013.
Firma neu:
Heuberger Frey Architekten GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Patrick Rudolf, von Degersheim, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Heuberger, Patric, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Frey, Michael, von Davos, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.