Renseignements sur Yvonne Freiburghaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Freiburghaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3608818, Registre du commerce Lucerne, (100)
Elektro QS GmbH, in Kriens, CH-100.4.026.157-7, Durchführung von Installationskontrollen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2004, S. 8, Publ. 2412074).
Statutenänderung:
3.10.2006.
Zweck neu:
Durchführung von Installationskontrollen;
Prüfung für die Ausstellung von Sicherheitsnachweisen;
allgemeine Energieberatung;
Tätigkeiten im Gebäudeunterhalt;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten, Lizenzen aller Art und Grundeigentum. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Yvonne, von Neuenegg, in Kriens, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Le Flon und Luzern, in Stansstad, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: von Porsel, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Häfliger, Peter, von Triengen, in Menznau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3251322, Registre du commerce Lucerne, (100)
Bonetti Elektro AG, in Meggen, CH-100.3.004.775-6, Führung einer Elektroinstallationsfirma, insbesondere Projektierung und Installation von Stark- und Schwachstromanlagen sowie von Telefonanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2001, S. 6111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Yvonne, von Neuenegg, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO Visura, in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Luzern und Le Flon, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Luzern und Porsel, Präsident];
Bachmann, Franz, von Werthenstein, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Styger, Marco, von Steinerberg, in Seewen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3251374, Registre du commerce Lucerne, (100)
Maréchaux Holding AG, in Kriens, CH-100.3.027.065-0, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an den zur Maréchaux Gruppe gehörenden Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 19.06.2003, S. 8, Publ. 1042424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Yvonne, von Neuenegg, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Le Flon und Luzern, in Stansstad, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Porsel und Luzern];
Bachmann, Franz, von Werthenstein, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.