Renseignements sur Roland Frei
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Frei
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005836900, Registre du commerce Zoug, (170)
Gambit Consulting AG, in Hünenberg, CHE-246.721.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323988).
Statutenänderung:
30.08.2023.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder in elektronischer Form. [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Roland, von Luzern, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1497733, Registre du commerce Zoug, (170)
Gambit Consulting AG, in Zug, CHE-246.721.795, Baarerstrasse 125, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.05.2014.
Zweck:
Entwicklung unternehmerischer Ideen und strategischer IT-Szenarien, Lieferungen und Leistungen hinsichtlich deren technischer und organisatorischer Umsetzung sowie Betreuung von Prozessen und Applikationen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 02.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pasquale, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ratte, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Siegburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Roland, von Luzern, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Zoug, (170)
R. Frei Informatik, Sitz [bisher: K r i e n s ], Software-Entwicklung und - Beratung, Einzelfirma (SHAB Nr. 53 vom 17.03.1999, Seite 1749).
Sitz Neu:
C h a m.
Domizil Neu:
Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham.
Zweck:
Software- Entwicklung und -Beratung.
Eingetragene Personen Bisher:
Frei, Roland, Heimat Kriens, Luzern, in Kriens, Inhaber mit Einzelunterschrift.