Renseignements sur Fabian Frei
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Fabian Frei
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fabian Frei
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-0004448136, Registre du commerce Zurich, (20)
Lichtgitter Anton Ruppli AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.528.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6657440). Gemäss Erklärung vom 22.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruppli, Anton, von Zürich, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruppli, Annelie, von Zürich, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CBV Treuhand GmbH (CH-170.4.008.377-7), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Fabian, von Herrliberg, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinbrecher Frei, Dr. Aline, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5111674, Registre du commerce Zurich, (20)
Frei Metallbau AG Herrliberg, in Herrliberg, CH-020.3.033.987-5, Oberdorfweg 5, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Metallbau- und Schlosserarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Ernst Frei (CH-020.1.905.983-9), in Herrliberg, gemäss Vertrag vom 23.06.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 1'392'624.77 und Passiven von CHF 640'780.55, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 651'844.22 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Frei, Fabian, von Herrliberg, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Ernst, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.