Renseignements sur Christian R. Frauenknecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian R. Frauenknecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6267900, Registre du commerce Argovie, (400)
Papyrus & Ink GmbH, in Unterbözberg, CH-100.4.025.513-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 2, Publ. 6013684).
Statutenänderung:
14.07.2011.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Blumenstrasse 11, 5200 Brugg AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Brugg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Unterbözberg];
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Gachnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Thundorf].
Numéro de publication: 2850180, Registre du commerce Argovie, (400)
Papyrus & Ink Dierikon GmbH, bisher in Dierikon, CH-100.4.025.513-7, Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2002, S. 9, Publ. 308540).
Gründungsstatuten:
28.12.2001.
Statutenänderung:
10.05.2005.
Firma neu:
Papyrus & Ink GmbH.
Sitz neu:
Unterbözberg.
Domizil neu:
Ursprung 366, 5224 Unterbözberg.
Zweck:
Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie;
kann Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, Beteiligungen halten, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Roger, von Emmen, in Dierikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Unterbözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Registre du commerce Lucerne, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 5 vom 09.01.2002, S. 8, publizierten TB-Eintrags Nr. 10 vom 03.01.2002. Papyrus & Ink Dierikon GmbH, in Dierikon, Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2002, S. 8, Publ. 3259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [nicht: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].