Renseignements sur Heinz Fraefel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Heinz Fraefel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5814830, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BSF & Partner GmbH, in Oberuzwil, CH-320.4.046.400-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 11, Publ. 5543052).
Statutenänderung:
10.09.2010.
Zweck neu:
Immobilien erwerben, verwalten, überbauen, vermieten, verpachten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldegger, Paul, von Jonschwil, in Jonschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Schwendener, Jürg, von Buchs SG und Sevelen, in Oberuzwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fraefel, Heinz, von Uzwil, in Oberuzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numéro de publication: 4505772, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Käsereigenossenschaft Linden-Wittenbach, in Wittenbach, CH-320.5.005.665-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2007, S. 11, Publ. 3858330).
Domizil neu:
c/o Adolf Fecker, Dottenwil, 9300 Wittenbach, [behördliche Änderung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Hans, von Wald AR, in Wittenbach, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Albert, von Walenstadt, in Wittenbach, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Martin, von Muolen, in Wittenbach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fraefel, Heinz, von Uzwil, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4256286, Registre du commerce Lucerne, (100)
Napfmilch AG, in Hergiswil bei Willisau, CH-100.3.021.267-0, Herstellung von und Handel mit Lebensmittelprodukten aller Art, insbesondere Milch und Milchprodukte wie Frischkäse und Markenmilch, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2006, S. 7, Publ. 3517106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fraefel, Heinz, von Uzwil, in Oberuzwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Daniel, von Zell LU, in Willisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.