Renseignements sur Sanda Fournier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sanda Fournier
Numéro de publication: 3725242, Registre du commerce Valais
Alarick SA, à Nendaz, CH-626.3.006.764-2, prise de participations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, société anonyme (FOSC no 7 du 11.01.2005, p. 14, publ. 2636546).
Modification des statuts:
16.12.2006.
Nouveau capital-actions:
CHF 300'000.-- [précédemment: CHF 200'000.--], entièrement libéré.
Nouvelles actions:
30'000 actions nominatives de CHF 10.-- [précédemment: 20'000 actions nominatives de CHF 10.--].
Personnes et signatures radiées:
Fournier, Sanda, de Nendaz, à Vevey, avec procuration collective à deux avec le président ou le vice-président;
Mariéthoz, Bernard, de Nendaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Barmaz, Eric, de Saint-Martin VS, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Fournier, Augustin, de Nendaz, à Aproz (Nendaz), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur];
Follonier, Jean, de Nendaz, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3261674, Registre du commerce Valais
V.A. Vins Authentiques S.A., à Leytron, CH-621.3.006.770-6, achat de vignes, de caves, de points de vente (FOSC no 74 du 17.04.2003, p. 14, publ. 955768).
Personne et signature radiée:
Fournier, Sanda, de Nendaz, à Vevey, vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Bagnoud née Brunello, Florence, de Lens et Icogne, à Dugny (Leytron), présidente, sans droit de signature;
Bagnoud, Jérôme, de Lens et Icogne, à Chamoson, vice-président, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature collective à deux avec la vice-présidente];
Bagnoud, Xavier, de Lens et Icogne, à Dugny (Leytron), secrétaire et délégué, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec la vice-présidente].
Numéro de publication: 955768, Registre du commerce Valais
Rectification de l'inscription au journal no 395 du 03.04.2003, publiée dans la FOSC no 68 du 09.04.2003, p. 16, publ. 942118). V.A. Vins Authentiques S.A., à Leytron, achat de vignes, de caves, de points de vente (FOSC no 68 du 09.04.2003, p. 16, publ. 942118).
Inscription ou modification de personne:
Fournier, Sanda, de Nendaz, à Vevey, vice-présidente, avec signature collective à deux [non: Fournier, Sandra].