Renseignements sur Francis Fournier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Francis Fournier
Numéro de publication: 3032834, Registre du commerce Valais
Fondation de la Vidondée, à Riddes, CH-621.7.001.888-2, assurer la protection et la mise en valeur du site de la Vidondée, à Riddes, etc..., fondation (FOSC no 243 du 14.12.2001, p. 9857).
Personnes et signatures radiées:
Chappot, Gérard, de Charrat, à Charrat, président, avec signature collective à deux;
Fournier, Francis, de Salvan, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Monnet, Bernard, de Riddes, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Michaud, Pierre-Cyrille, de Bovernier, à Bovernier, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 2916278, Registre du commerce Valais
Sinergy Infrastructure SA, à Martigny, CH-621.3.006.558-4, construire, exploiter et entretenir les réseaux de distribution dont elle est propriétaire et les mettre à disposition des prestataires de services, etc... (FOSC no 162 du 23.08.2002, p. 13).
Personnes et signatures radiées:
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Fournier, Francis, de Salvan, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur;
Fiduciaire Laurent & Benoît Bender SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Favre, Marc-Henri, de Martigny, à Martigny, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Dumas, Olivier, de Begnins, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Fellay, Serge, de Bagnes, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur général;
Fiduciaire Dini et Chappot, à Martigny, organe de révision.
Registre du commerce Valais
Sinergy Infrastructure SA, à Martigny, avenue du Grand-St-Bernard 8, 1920 Martigny, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
12.12.2001.
But:
construire, exploiter et entretenir les réseaux de dirstribution dont elle est propriétaire et les mettre à disposition des prestataires de services, garantir le service universel (sûr, de qualité, à un prix abordable et non discriminatoire) pour le raccordement des particuliers et des entreprises sur le territoire desservi, gérer le réseau pour des tiers, gérer et/ou participer à des sociétés actives dans le même domaine ou dans un domaine similaire, effectuer toute opération financière, immobilière ou commerciale convergente à ses buts, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises en rapport avec son but.
Capital-actions:
CHF 10'000'000, entièrement libéré.
Actions:
1'000'000 actions de CHF 10 nominatives avec clause d'agrément.
Faits qualifiés:
selon convention d'apports en nature sous seing privé du 12.12.2001, acte authentique de cession immobilière du 12.12.2001 et bilan arrêté au 30.09.2001, sont apportés à la société des actifs et passifs des Services Industriels de la Ville de Martigny. Les actifs (disponibilités, avoirs, transitoires, immobilisés dont les parcelles nos 3621- 6687 et le DDP no (10'852) de Martigny) s'élevant à CHF 46'568'721.61 et les passifs (dettes à court, moyen et long terme) à CHF 36'568'721.61, l'actif net est de CHF 10'000'000. Apports acceptés pour ce prix et payés par remise aux fondateurs du million d'actions de CHF 10 qui constituent le capital.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Favre, Marc-Henri, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Fournier, Francis, de Salvan, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur;
Défago, Daniel, de Val-d'Illiez, à Veyras, membre, avec signature collective à deux avec le président, le vice- président ou le directeur;
Jacot, Maurice, de Le Locle et Neuchâtel, à Bevaix, membre, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le directeur;
Revaz, Jean-Marc, de Salvan, à Martigny, directeur général, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Dini et Chappot, à Martigny, organe de révision;
Fiduciaire Laurent & Benoît Bender SA, à Martigny, organe de révision;
Nofida Nouvelle Fiduciaire SA, à Martigny, organe de révision.