Renseignements sur Bruno Forster
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bruno Forster
Dernières notifications FOSC pour Bruno Forster
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005950869, Registre du commerce Berne, (36)
Forplan Technology AG, in Biel/Bienne, CHE-356.854.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Adrian, von Kallnach, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Walter Alfred, von Kallnach, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Bruno, von Kallnach, in Studen BE, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005835882, Registre du commerce Berne, (36)
5er GmbH, in Zollikofen, CHE-482.174.588, Schweizerhubelstrasse 9, 3052 Zollikofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art, Wein und Spirituosen sowie damit im Zusammenhang stehenden Waren aller Art, wie auch Nahrung, Give-Aways, Kleider oder weiteren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Funk, Sascha Patrick, von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Forster, Adrian, von Kallnach, in Merzligen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Forster, Bruno, von Kallnach, in Studen BE, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Forster, David, von Kallnach, in Lyss, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Forster, Walter Alfred, von Kallnach, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005798782, Registre du commerce Berne, (36)
Forplan Technology AG, in Brügg, CHE-356.854.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263265).
Statutenänderung:
30.06.2023.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o Forplan AG, Solothurnstrasse 154, 2504 Biel/Bienne.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Bruno, von Kallnach, in Studen BE, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Golaten];
Forster, Adrian, von Kallnach, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Golaten];
Forster, Walter Alfred, von Kallnach, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Golaten].