Renseignements sur Franco Forcina
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franco Forcina
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3495333, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Trader24 GmbH, in Büttenhardt, CHE-114.557.723, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forcina, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohmann, Kevin, von Pratteln, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 3430029, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Statarius SA, in Basel, CHE-113.807.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2201493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faeh, Walter, von Benken (SG), in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forcina, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3137953, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Trader24 GmbH, in Büttenhardt, CHE-114.557.723, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796118).
Statutenänderung:
27.09.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und Finanzierung von Fahrzeugen aller Art sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Stefan, von Schaffhausen, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Heinemann, Ralph, von Schaffhausen, in Büttenhardt, Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forcina, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.