Renseignements sur Nicolas Maurice Michel Fontaine
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nicolas Maurice Michel Fontaine
Numéro de publication: HR02-1005351495, Registre du commerce Valais, (626)
Utopia International Association, à Sierre, CHE-159.453.132, association (No. FOSC 4 du 08.01.2019, Publ. 1004536432).
Modification des statuts:
14.09.2021.
Nouvelle adresse:
c/o Nicolas Fontaine, Route des Lacs 1, 3960 Sierre.
Nouveau but:
Utopia International Association est une organisation à but non lucratif qui a pour objet d'inspirer et activer la transformation sociétale nécessaire pour un équilibre durable entre l'humain et son environnement, en se basant sur la Charte des valeurs Utopia.
Nouvelles ressources:
Contributions en nature, recettes de sponsoring, cotisations des membres, donations, subventions et autres fonds spéciaux, mandats, toute autre ressource autorisée par la loi [précédemment: Contributions en nature de la part des membres, recettes de sponsoring, cotisations d'entrée, donations, subventions et autres fonds spéciaux, événements, conférences, recettes associées de participation, contributions en nature].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmidt, Samantha, de Sumiswald, à Villeneuve (VD), membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux avec la présidente;
Beecroft, Neil, de Isérables, à Martigny, membre du comité, avec signature collective à deux avec la présidente;
Girard, Bertrand, de Martigny, à Monthey, membre du comité, avec signature collective à deux avec la présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Fontaine, Nicolas, de Fétigny, à Sierre, vice-président du comité, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR02-1005255860, Registre du commerce Valais, (626)
Workshop 4.0 SA, à Ardon, CHE-247.273.948, société anonyme (No. FOSC 131 du 09.07.2021, Publ. 1005245804).
Modification des statuts:
15.07.2021.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
Route de la Gemmi 67, 3960 Sierre.
Inscription ou modification de personne(s):
Fontaine, Nicolas Maurice Michel, de Fétigny, à Sierre, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Baggi-Maffioli, Yannis, de Serravalle, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux;
Spanos, Nikolaos-Theodoros, de Lauterbrunnen, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Blanc, Benjamin, de Corbières, à Bulle, administrateur, sans droit de signature;
Loat, Lauris Simon, de Ecublens (VD), à Troistorrents, administrateur, sans droit de signature;
Savioz, Karine, de Ayent, à Ayent, administratrice, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR01-1005014202, Registre du commerce Valais, (626)
Workshop 4.0 SA, à Ardon, CHE-247.273.948, c/o FASA-FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUES D'ARDON SA, Rue de la Fonderie 14, 1957 Ardon, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.09.2020.
But:
L'intégration de solutions robotiques, d'impression 3D, de modélisation 3D et de gravure (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
2'000 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts (privilégiées quant au droit de vote) (type A) et 800 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts (type B).
Faits qualifiés:
Apport en nature: la société reprend des véhicules et du matériel au prix total de CHF 9'200.00, selon le contrat du 28.09.2020;
920 actions nominatives de CHF 10.00, liées selon statuts (privilégiées quant au droit de vote) (type A), entièrement libérées sont remises en contrepartie.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Fellay, Pierre Antoine, de Sierre, à Veyras, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fontaine, Nicolas Maurice Michel, de Fétigny, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Spanos, Nikolaos-Theodoros, de Lauterbrunnen, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux avec le président. Selon déclaration du 28.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.