Renseignements sur Christina Föhr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christina Föhr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005452808, Registre du commerce Soleure, (241)
Bracher Immobilien AG, in Solothurn, CHE-115.813.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Julia, von Deitingen, in Deitingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Föhr, Christina, von Bern, in Oberdorf (SO), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2148511, Registre du commerce Berne, (36)
Immobilien-Zentrum Schmid AG, in Muri bei Bern, CHE-366.810.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 937707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Föhr, Christina, von Bern, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haenni, Rahel, von Salvenach, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Mark, von Mirchel, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Patricia, von Buochs, in Lohnstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG (CHE-107.818.835), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG (035.3.018.078-3)].
Numéro de publication: 937707, Registre du commerce Berne, (36)
Immobilien-Zentrum Schmid AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.057.442-1, Ammannstrasse 10, 3074 Muri bei Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Immobilientreuhand-Zentrums für allgemeine Treuhandmandate: Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermietung von Wohn- und Geschäftshäusern sowie Stockwerkeigentum, Betreuung von Überbauungen und Einzelobjekten, Verkehrswertschätzungen und Expertisen, Vermittlung von Liegenschaften, An- und Verkauf, Buchhaltungen, Steuererklärungen, Versicherungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 06.06.2013 und Inventar per 31.12.2012 Aktiven von CHF 1'091'983.48 und Fremdkapital von CHF 109'553.88 der TREUHAND-ZENTRUM SCHMID, in Muri bei Bern (CH-035.2.014.344-9), wofür 50'000 voll liberierte Namen Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 482'429.60 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen:
Schmid, Daniel, von Mühleberg, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lenk, Michaela, von Sumiswald, in Steffisburg, Delegierte, mit Einzelunterschrift;
Leuenberger-Aebischer, Caroline, von Rohrbach, in Zäziwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Föhr, Christina, von Bern, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haenni, Rahel, von Salvenach, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien;
Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG (035.3.018.078-3), in Bern, Revisionsstelle.