Renseignements sur Rudolf Carol Leonardo Flipse
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Carol Leonardo Flipse
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004919888, Registre du commerce Schwyz, (130)
Phoenix Real Estate AG, bisher in Buchs (SG), CHE-216.813.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879645).
Statutenänderung:
02.06.2020. 16.06.2020.
Firma neu:
Phoenix Consulting & Real Estate AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Zentrum Staldenbach 17, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Immobilien. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Wertschriften und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwerten sowie Immobilien und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassner, Christoph, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flipse, Rudolf Carol Leonardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004879645, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Phoenix Real Estate AG, in Buchs (SG), CHE-216.813.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flipse, Rudolf Carol Leonardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6653946, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
swisspartners Investment Network AG, in Basel, CH-270.9.000.972-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2011, S. 0, Publ. 6387388).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flipse, Rudolf Carol Leonardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Sandra, von Buckten, in Känerkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.