Renseignements sur Philipp Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Philipp Fischer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1962001, Registre du commerce Argovie, (400)
Eichenberger Gebäudetechnik AG, in Reinach AG, CHE-418.034.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1737871).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Philipp, von Menznau, in Grosswangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Allgäuer, Fabian, von Emmen, in Hitzkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Serafini, René, von Aadorf, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6028506, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Geiss, in Menznau, CH-100.5.013.094-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 17, Publ. 5133184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Philipp, von Menznau, in Menznau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Markus, von Menznau, in Menznau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar.
Numéro de publication: 5133184, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Geiss, in Menznau, CH-100.5.013.094-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.1998, S. 2951).
Statutenänderung:
20.11.2008.
Domizil neu:
c/o Reto Eiholzer, Ochsenweid, 6123 Geiss.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Entrichtung eines Eintrittsgeldes, sofern die Generalversammlung nicht auf die Erhebung verzichtet. Bezahlung eines Jahresbeitrages und eines in den Statuten näher umschriebenen Amortisationsbeitrages, deren Höhe auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung festgelegt wird.]. Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 04.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Vorstand: mindestens 3 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiholzer, Josef, 1955, von Menznau, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar;
Roos, Hans, von Menznau und Willisau-Land, in Menznau, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiholzer, Reto, von Menznau, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar;
Fischer, Philipp, von Menznau, in Menznau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar;
Stettler, Peter, von Walkringen, in Menznau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Kassier].