Renseignements sur Hans Jörg Finsterwald
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Jörg Finsterwald
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Jörg Finsterwald
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005973411, Registre du commerce Zurich, (20)
einmahlig GmbH, in Zürich, CHE-114.976.557, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tüscher, Anne, von Zürich und Biezwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VICE PARTNERS AG (CHE-101.535.741), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Finsterwald, Hans Jörg, von Brugg, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005903813, Registre du commerce Zoug, (170)
THATS - IT Services AG, in Zug, CHE-379.639.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721585).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Firma neu:
THATS IT Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(THATS IT Services SA) (THATS IT Services Ltd).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Früebergstrasse 48, 6340 Baar.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Consulting-Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, unter anderem im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft bezweckt darüber hinaus Dienstleistungen hinsichtlich von Finanzinstrumenten sowie den damit zusammenhängenden Geschäften zu erbringen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finsterwald, Hans Jörg, von Brugg, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Prins-Bircher, Sonja, von Stansstad, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005721585, Registre du commerce Zoug, (170)
THATS - IT Services AG, in Zug, CHE-379.639.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäubli, Martin, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finsterwald, Hans Jörg, von Brugg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.