Renseignements sur Alexander Richard Christian Feuz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexander Richard Christian Feuz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005659837, Registre du commerce Berne, (36)
Cateflow AG, in Belp, CHE-303.329.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bridel, Maurice Salvador, von Biel/Bienne, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Klaus Daniel, von Huttwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuz, Alexander Richard Christian, von Beatenberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Willy, von Trub, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Stefan, von Signau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7107324, Registre du commerce Berne, (36)
Hochstettlen AG in Liquidation, in Bern, CH-035.3.005.389-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 07.11.2003, S. 3, Publ. 1249596). Die am 03.11.2003 gelöschte Gesellschaft wird auf Grund der Verfügung des zuständigen Einzelrichters vom 20.02.2013 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen und besteht entsprechend den früheren Eintragungen weiter.
Liquidationsadresse:
c/o Alexander Feuz, Schillingstrasse 12, 3005 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Alexander, von Beatenberg, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Feuz, Richard, von Beatenberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Liquidator mit Einzelunterschrift].