Renseignements sur Agostino Ferri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Agostino Ferri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4008701, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
arte diffusione gmbh, in Uzwil, CHE-108.437.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 13, Publ. 5013920).
Statutenänderung:
11.01.2018.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
Sternenstrasse 22, 9230 Flawil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie den Import und die Vermarktung von Lampen, Möbeln und Waren aller Art und sämtliche damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. [Änderung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferri, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uzwil].
Numéro de publication: 5013920, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
arte diffusione gmbh, in Uzwil, CH-320.4.040.904-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2004, S. 11, Publ. 2421294).
Statutenänderung:
02.04.2009.
Zweck neu:
Handel mit sowie Import und Vermarktung von Lampen, Möbeln und Waren aller Art und sämtliche damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fabrizio Ferri, Barbara, italienische Staatsangehörige, in Uzwil, mit Einzelunterschrift;
Ferri, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Uzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00].
Numéro de publication: 2421294, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Arte Diffusion GmbH, in Uzwil, CH-320.4.040.904-6, Handel mit sowie Import und Vermarktung von Lampen, Möbeln und Waren aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2000, S. 1557).
Statutenänderung:
15.06.2004.
Firma neu:
arte diffusione gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörli, Claudia, von Zürich, in Flawil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferri, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Uzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 26'000.-- [bisher: in Flawil, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--].