Renseignements sur Daniel Fellay
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Fellay
Numéro de publication: 3380468, Registre du commerce Valais
Alpgold, Coopérative de producteurs de fromage du Valais, à Sierre, CH-626.5.000.043-8, société coopérative (FOSC no 248 du 23.12.2002, p. 18, publ. 787644).
Personnes et signatures radiées:
Hofmann, Jean-Marc, de Oron-la-Ville, à Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), membre, sans droit de signature;
Jacquier, Alphonse, de Savièse, à Sion, administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Fellay, Daniel, de Bagnes, à Versegères (Bagnes), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Sottas, Jean-Louis, de Vaulruz, à Vaulruz, membre, sans droit de signature;
Theux, Yvan, de Orsières, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Koller, Daniel, de Montsevelier, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3366518, Registre du commerce Valais
Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges, à Bagnes, CH-621.5.000.088-0, société coopérative (FOSC no 126 du 03.07.2002, p. 18).
Personnes et signatures radiées:
Bruchez, Léon, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux;
Fellay, Daniel, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Rossier, Eloi, de Mase et Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), président, avec signature collective à deux;
Theux, Yvan, de Orsières, à Orsières, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Registre du commerce Valais
Banque Raiffeisen de Bagnes, à Bagnes, société coopérative (FOSC no 143 du 25.07.2000, p. 5091).
Modification des statuts:
7.04.2002.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges. Selon procès-verbal de son assemblée générale du 07.04.2002, contrat de fusion des 05/07.04.2002 et bilan arrêté au 31.12.2001, la société reprend à titre universel et conformément aux dispositions de l'art. 914 CO l'actif (CHF 65'217'652.25) et le passif (CHF 63'250'302.13) de la Banque Raiffeisen de Vollèges, société coopérative de siège à Vollèges, soit un actif net de CHF 1'967'350.12.
Inscription ou modification de personnes:
Michellod, Gérard, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Joris, Philippe, de Vollèges, à Levron (Vollèges), secrétaire, avec signature collective à deux;
Azzalini, Walter, de Bagnes, à Villette (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Fellay, Daniel, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Fellay, Jean-Marc, de Bagnes, à Champsec (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Luisier, François, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Moulin, Raphaël, de Vollèges, à Vens (Vollèges), membre, sans droit de signature;
Terrettaz, Christian, de Vollèges, à Vollèges, membre, sans droit de signature;
Besse, Jean-Michel, de Bagnes, à Bagnes, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant];
Coquoz, Manuel, de Salvan et Vernayaz, à Villette (Bagnes), directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Farquet, Willy, de Vollèges, à Levron (Vollèges), sous-directeur, avec signature collective à deux;
Vaudan, Maurice, de Bagnes, à Bagnes, sous-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: aide-gérant].