Renseignements sur Walter Feldkircher
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Feldkircher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3938144, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag des im SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, S. 25, publizierten TB-Eintrags Nr. 12760 vom 03.05.2007. Pay Out AG, in Adliswil, CH-320.3.033.704-3, Debitorenmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, S. 25, Publ. 3922220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feldkircher, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Volders (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3922220, Registre du commerce Zurich, (20)
TPA Travel Press Agency AG, bisher in Au SG, CH-320.3.033.704-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.1999, S. 8779).
Gründungsstatuten:
20.12.1991 und 16.01.1992.
Statutenänderung:
30.04.2007.
Firma neu:
Pay Out AG.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Webereistrasse 59, 8134 Adliswil.
Zweck neu:
Debitorenmanagement, Inkasso, Handel mit Waren aller Art, Halten und Erwerben von Lizenzen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorstehenden Zweck dienen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immobilien erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Roland, von Au SG, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldkircher, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Volders (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Zovag Treuhand AG, in Au SG, Revisionsstelle [wie bisher];
Oppido, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.