Renseignements sur Juliane Felderhoff
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Juliane Felderhoff
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005277927, Registre du commerce Zurich, (20)
Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-105.273.103, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208186).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Paris (Frankreich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elkorde, Ekaterina, von Genève, in Chens-sur-Léman (FR), Vizedirektorin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attanasio, Barbara, von Trub, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Avramov, Petar Georgiev, französischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charles, Dragana, von Luzern, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dezcallar Viegas, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felderhoff, Juliane, von Dällikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laurent, Céline, französische Staatsangehörige, in Chens-sur-Léman (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senger, Ruby, von Rheinfelden, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Buchs (ZH)].
Numéro de publication: 3552297, Registre du commerce Zurich, (20)
Preeti - Charity for Kids in India, in Zürich, CHE-238.962.144, Verein (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1704209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andreina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Felderhoff, Juliane, von Dällikon, in Erlenbach ZH, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Daniel, von Nesslau, in Tuggen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 1704209, Registre du commerce Zurich, (20)
Future Hope Switzerland, in Zürich, CHE-238.962.144, Verein (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6207314).
Statutenänderung:
07.05.2014.
Name neu:
Preeti - Charity for Kids in India.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt in Indien tätige Kinderhilfsprojekte ideell, finanziell und personell zu unterstützen. Der Verein ist gemeinnützig. Alle Tätigkeiten werden ehrenamtlich ausgeführt. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck und erstrebt keinen Gewinn. Zudem ist der Verein politisch und konfessionell neutral.
Mittel neu:
Spenden und andere freiwillige Zuwendungen aller Art, Sponsoren-Beiträge, Einnahmen und Erlöse aus Veranstaltungen, Zinsen. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Sach- und Geldspenden und Zuwendungen.].[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sardegno, Antonino, von Aarau, in Lachen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jann, Claudia, von Celerina/Schlarigna, in Celerina/Schlarigna, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhardt, Stephan, von Dübendorf, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Alexander, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Andreina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Felderhoff, Juliane, von Dällikon, in Erlenbach ZH, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].