Renseignements sur Sandra Fehr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Sandra Fehr
Dernières notifications FOSC pour Sandra Fehr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005716276, Registre du commerce Zurich, (20)
raum2 - architektur und design gmbh, in Bülach, CHE-467.306.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guyer, Rosa Maria, von Seegräben, in Bülach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Sandra, von Buchberg, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005096490, Registre du commerce Zurich, (20)
Energiegenossenschaft Bülach, in Bülach, CHE-429.214.392, Genossenschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gramegna, Daniela Nadine, von Entlebuch, in Bülach, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geslin, Stephane, von Hochfelden, in Bülach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fehr, Sandra, von Buchberg, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Christoph Werner, von Kleinlützel, in Bülach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004752182, Registre du commerce Zurich, (20)
guyerarch GmbH, in Bülach, CHE-467.306.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589321).
Statutenänderung:
28.10.2019.
Firma neu:
raum2 - architektur und design gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Araujo Pereira Guyer, Bruno, brasilianischer Staatsangehöriger, in Bülach, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guyer, Rosa Maria, von Seegräben, in Bülach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fehr, Sandra, von Buchberg, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.