Renseignements sur Helen Faltas-Piskin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Helen Faltas-Piskin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1518783, Registre du commerce Zoug, (170)
FALTAS Invest GmbH, in Zug, CHE-104.742.058, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6871184).
Firma neu:
FALTAS Invest GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faltas-Piskin, Helen, von Schwyz, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Goldau, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6871184, Registre du commerce Zoug, (170)
VEROTEC GmbH, in Baar, CH-170.4.002.061-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2008, S. 18, Publ. 4414190).
Statutenänderung:
31.08.2012, 12.09.2012.
Firma neu:
FALTAS Invest GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Vorstadt 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Finanzierung von Immobilienprojekten, Überbauung, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. . [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunnenmeister, Hans, von Alterswilen, in Cudrefin, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faltas-Piskin, Helen, von Schwyz, in Goldau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Faltas, Hany Refaat Azer, ägyptischer Staatsangehöriger, in Goldau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4910272, Registre du commerce Schwyz, (130)
Piskin Import & Export, in Schwyz, CH-130.1.014.299-8, Gotthardstrasse 133, 6438 Ibach, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Import und Export von Gütern, insbesondere von Lebensmitteln aus anderen Kulturkreisen, welche in der Schweiz kaum erhältlich sind.
Eingetragene Personen:
Piskin, Isa, von Schwyz, in Ibach, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Faltas-Piskin, Helen, von Schwyz, in Goldau, mit Einzelunterschrift;
Piskin-Akinci, Gazali, von Schwyz, in Ibach, mit Einzelunterschrift.