Renseignements sur Alfons Faiglé
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfons Faiglé
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2310587, Registre du commerce Zurich, (20)
ALSOFA AG, in Opfikon, CHE-100.061.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264382).
Statutenänderung:
22.07.2015, 30.07.2015.
Firma neu:
ABS SWISS FIRE AG.
Domizil neu:
Mettlengasse 8, 8152 Opfikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Liegenschaftenunterhalts, wie Hauswartungen, Ausführen von Reparaturen in diesem Zusammenhang sowie Haus-, Heizungs- und Sanitärtechnik;
Importe und Exporte sowie Handel mit Brandbekämpfungsmaterialien insbesondere von Löschungsanlagen und Feuerlöschern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Verträge abschliessen die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Beteiligungen / Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Mitteilungen neu:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 22.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faiglé, Alfons, von Winterthur, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
hit Treuhand GmbH, in Uster (CH-020.4.000.544-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduner, Jakob, von Sennwald, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Zurich, (20)
ALSOFA AG, in Opfikon, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Liegenschaftenunterhalts, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.1999, S. 8035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faiglé, Nelly, von Winterthur, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Inkassobüro Urs Härter, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faiglé, Alfons, von Winterthur, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Optikon, Geschäftsführer];
D-Box Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
ALSOFA GmbH, in Opfikon, Talackerstrasse 1, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.1998.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Hauswartungen jeglicher Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Härter, Urs, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Vögelin, Martin, von Reigoldswil, in Rafz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Faiglé, Alfons, von Winterthur, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.