Renseignements sur Lotti Fahrni-Gerber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lotti Fahrni-Gerber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005765940, Registre du commerce Berne, (36)
FA Fahrni Architektur GmbH, in Grosshöchstetten, CHE-113.780.230, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S.3, Publ. 5566024).
Firma neu:
FA Fahrni Architektur GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Gabriela Charlotte Fahrni, Rainweg 2, 3506 Grosshöchstetten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.05.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni-Gerber, Jürg, von Unterlangenegg, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni-Gerber, Lotti, von Unterlangenegg, in Worb, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Grosshöchstetten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Beutler, Silvia Angela, von Unterlangenegg, in Bern, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Fahrni, Silvia Angela, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fahrni, Gabriela Charlotte, von Unterlangenegg, in Grosshöchstetten, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5566024, Registre du commerce Berne, (36)
FA Fahrni Architektur GmbH, in Grosshöchstetten, CH-035.4.037.596-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 2, Publ. 4082654).
Statutenänderung:
28.12.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni-Gerber, Lotti, von Unterlangenegg, in Grosshöchstetten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Fahrni, Silvia Angela, von Unterlangenegg, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numéro de publication: 4082654, Registre du commerce Berne, (36)
FA Fahrni Architektur GmbH, in Grosshöchstetten, CH-035.4.037.596-4, Dorfstrasse 8, 3506 Grosshöchstetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.08.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines Architekturbüros sowie das Erbringen von Beratungen und Architekturdienstleistungen, insbesondere im Hochbau. Die Gesellschaft kann Expertisen erarbeiten, Schatzungen vornehmen sowie Immobilien vermitteln, kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Fahrni-Gerber, Lotti, von Unterlangenegg, in Grosshöchstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Fahrni, Silvia Angela, von Unterlangenegg, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Fahrni-Gerber, Jürg, von Unterlangenegg, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.