Renseignements sur Erich Faes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erich Faes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004808828, Registre du commerce Zoug, (170)
FS Ingenieure + Planer AG, in Zug, CHE-102.485.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545253).
Firma neu:
FS Ingenieure + Planer AG in Liquidation.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2020 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Erich Faes, Sentenhübel 10, 5620 Bremgarten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004807715, Registre du commerce Zoug, (170)
Mercon-Plan AG, in Zug, CHE-103.319.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535720).
Firma neu:
Mercon-Plan AG in Liquidation.
Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2020 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Erich Faes, Sentenhübel 10, 5620 Bremgarten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3443679, Registre du commerce Zoug, (170)
Mercon-Plan AG, in Zug, CHE-103.319.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6593340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Roland, von Fischbach-Göslikon, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fäs, Erich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].