Renseignements sur Mischa Ernst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Mischa Ernst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005860805, Registre du commerce Zurich, (20)
Argovia Escape GmbH, bisher in Villmergen, CHE-403.019.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704382).
Statutenänderung:
02.10.2023.
Firma neu:
Saubere Gruppe FZ GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o DIEBUST Gastro Treuhand GmbH, Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Erbringung von Reinigungsdienstleistungen, Umzüge, Räumungen und Renovationen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Mischa, von Kölliken, in Schenkon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bregenzer, Lukas, von Ingenbohl, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Roberto, von Derendingen, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazliu, Zaide, belgische Staatsangehörige, in Wohlen bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005006741, Registre du commerce Lucerne, (100)
Soorser Bier AG, in Sursee, CHE-173.259.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagemann, Karin, von Sursee, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cozzio, Mario, von Geuensee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Oleschinsky, Alexander, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Mischa, von Kölliken, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Affentranger, Kevin, von Willisau, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004704382, Registre du commerce Argovie, (400)
Argovia Escape GmbH, in Villmergen, CHE-403.019.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3524663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vock, Thomas, von Wohlen (AG), in Sarmenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Mischa, von Kölliken, in Schenkon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bregenzer, Lukas, von Ingenbohl, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Roberto, von Derendingen, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].