Renseignements sur Franz Erni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Franz Erni
Participations
Dernières notifications FOSC pour Franz Erni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005780089, Registre du commerce Lucerne, (100)
Erni GU und Immobilien AG, in Beromünster, CHE-106.050.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787711).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Erni Wohnbauten AG, in Beromünster (CHE-100.078.505), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 4'243'459.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'588'772.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Sitz neu:
Schongau.
Domizil neu:
Guggibadstrasse 6, 6288 Schongau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Immobilienunternehmung, den Handel mit Baumaterial, Werkzeugen und Maschinen aller Art sowie die Führung eines Generalunternehmungsbetriebes für das Baugewerbe. Sie ist insbesondere in der Beratung, Planung und Ausführung tätig. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle mit dem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Franz, von Ruswil, in Buttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Erni, Johanna, genannt Hanny, von Ruswil, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Erni, Hanny, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Erni, Marco, von Ruswil, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Reto, von Ruswil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004677729, Registre du commerce Lucerne, (100)
Erni Planung AG, in Schongau, CHE-112.887.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Franz, von Ruswil, in Buttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lustenberger, Hans, von Schongau, in Schongau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erni, Hanny, von Ruswil, in Buttwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henggeler, Peter Josef, von Oberägeri, in Mühlau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wermelinger, Andreas Lukas, von Egolzwil, in Rickenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Henggeler, Claudia Pia, von Oberägeri, in Mühlau, mit Einzelunterschrift;
Ottiger, André Alfred Adolf, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004676680, Registre du commerce Lucerne, (100)
Erni GU und Immobilien AG, in Schongau, CHE-106.050.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2013, S.0, Publ. 7115280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Hans, von Schongau, in Schongau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Franz, von Ruswil, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].