Renseignements sur Claudia Rita Engelbrecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudia Rita Engelbrecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1746739, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Trapo Küng AG, in Zwingen, CHE-105.940.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer, Silvio, von Röschenz, in Röschenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Engelbrecht, Claudia Rita, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cassano, Serafino, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grolimund, Andreas, von Mümliswil-Ramiswil, in Seewen SO (Seewen), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Seewen SO (Seewen), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stahel, Jonas, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 7161978, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Trapo Küng AG, bisher in Basel, CH-270.3.005.292-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6282994).
Gründungsstatuten:
05.10.1977.
Statutenänderung:
26.02.2013.
Sitz neu:
Zwingen.
Domizil neu:
Baslerstrasse 49, 4222 Zwingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fechtmann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Haltern am See (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Alois, von Mels, in Schönenbuch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crucy, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niessen, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Pitzer, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Goppingen-Faurndau (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bross, Andy, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelbrecht, Claudia Rita, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6912024, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Kampfsportcenter Kun-Tai-Ko AG, in Füllinsdorf, CH-280.3.910.167-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, S. 0, Publ. 6868508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herold, Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herold, Norman, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herold, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelbrecht, Claudia, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.